序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪铭良 | 99% | 99.0万人民币 |
2 | 曹艺 | 1% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹艺
|
|
2 |
郑妮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-27 | 股东变更 |
何文平 [退出]
|
曹艺 , [新增]倪铭良 [新增]
|
2 | 2019-12-27 | 章程备案 |
无
|
2019-12-18启用公司重新制定的公司章程
|
3 | 2019-12-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2019-12-27 | 法定代表人变更 |
何文平
|
曹艺
|
5 | 2019-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
倪铭良 [退出]
|
郑妮 [新增]
|
6 | 2019-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何文平 [退出]
|
曹艺 [新增]
|
7 | 2019-12-02 | 联络员备案 |
廖宇谦 *** 备案手机:***
|
倪铬志 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-06-21 | 联络员备案 |
廖宇谦 *** 备案手机:***
|
廖宇谦 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-05-30 | 联络员备案 |
廖宇谦 *** 备案手机:***
|
廖宇谦 *** 备案手机:***
|