序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐萌 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐萌
|
|
2 |
刘淑兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-03 | 法定代表人变更 |
肖贞姝
|
唐萌
|
2 | 2019-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王治 [退出]
|
刘淑兰 [新增]
|
3 | 2019-09-03 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2019-09-03 | 股东变更 |
王治 , [退出]肖贞姝 [退出]
|
唐萌 [新增]
|
5 | 2019-09-03 | 章程备案 |
无
|
2019-08-21
|
6 | 2019-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖贞姝 [退出]
|
唐萌 [新增]
|
7 | 2018-03-29 | 联络员备案 |
刘玉兰 *** 备案手机:***
|
蒋青 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2017-03-21 | 联络员备案 |
周珊 备案手机:*****
|
刘玉兰 备案手机:***** (网上办理)
|
9 | 2016-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王治
|
王治
|
10 | 2016-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖贞姝
|
肖贞姝
|