序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 綦建军 | 40% | 1000.0万人民币 |
2 | 胡曙光 | 25% | 625.0万人民币 |
3 | 何富华 | 17.5% | 437.5万人民币 |
4 | 谢衡生 | 17.5% | 437.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
綦建军
|
|
2 |
胡曙光
|
|
3 |
谢衡生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢衡生
|
谢衡生
|
2 | 2022-03-22 | 法定代表人变更 |
綦建军
|
胡曙光
|
3 | 2022-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡曙光
|
胡曙光
|
4 | 2022-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
綦建军
|
綦建军
|
5 | 2022-03-22 | 章程备案 |
无
|
2022-02-23法定代表人由经理(綦建军)变更为执行董事(胡曙光担任)
|
6 | 2019-07-04 | 联络员备案 |
周莉娟 *** 备案手机:***
|
綦建军 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-09-12 | 地址变更 |
湖南省衡阳市蒸湘区衡祁路105号华湘.香榭丽舍9栋103室
|
湖南省衡阳市石鼓区演武路9号1楼102、103室
|
8 | 2018-09-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-09-05章程修正案修改第二条公司住所。
|