序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南湘融资产管理有限公司 | 100% | 210.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨丽冰
|
|
2 |
方楠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭少军 [退出]
|
方楠 [新增]
|
2 | 2020-04-29 | 联络员备案 |
沈蓉 *** 备案手机:***
|
文钰婷 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢黎黎 [退出]
|
杨丽冰 [新增]
|
4 | 2018-09-14 | 法定代表人变更 |
陈昕昕
|
杨丽冰
|
5 | 2018-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈昕昕 [退出]
|
杨丽冰 [新增]
|
6 | 2018-05-21 | 联络员备案 |
胡美玲 *** 备案手机:***
|
沈蓉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2016-05-26 | 联络员备案 |
李必霞 备案手机:*****
|
胡美玲 备案手机:*****
|