序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈飞 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈飞
|
|
2 |
彭春阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈飞
|
陈飞
|
2 | 2021-11-15 | 法定代表人变更 |
母本松
|
陈飞
|
3 | 2021-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
母本松 [退出]
|
陈飞 [新增]
|
4 | 2021-07-21 | 联络员备案 |
陈飞 *** 备案手机:***
|
陈飞 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
陈飞 *** 备案手机:***
|
陈飞 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-05-10 | 法定代表人变更 |
陈飞
|
母本松
|
7 | 2021-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈飞
|
陈飞
|
8 | 2021-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
母本松
|
9 | 2021-05-10 | 章程备案 |
无
|
2021-05-09章程中法定代表人由陈飞修改为母本松
|
10 | 2021-05-07 | 联络员备案 |
陈飞 *** 备案手机:***
|
陈飞 *** 备案手机:***
|