序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈平云 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 刘海斌 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈平云
|
|
2 |
刘海斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-25 | 联络员备案 |
谢高飞 *** 备案手机:***
|
谢高飞 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-07 | 联络员备案 |
谢高飞 *** 备案手机:***
|
谢高飞 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-07-28 | 章程备案 |
无
|
2020-07-24启用公司重新制定的公司章程
|
4 | 2020-07-28 | 股东变更 |
刘海斌 ,谢高飞 [退出]
|
陈平云 , [新增]刘海斌
|
5 | 2020-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢高飞 [退出]
|
陈平云 [新增]
|
6 | 2020-07-28 | 法定代表人变更 |
谢高飞
|
陈平云
|
7 | 2017-09-20 | 股东变更 |
刘智 , [退出]谢高飞
|
刘海斌 , [新增]谢高飞
|
8 | 2017-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘智 [退出]
|
刘海斌 [新增]
|
9 | 2017-09-20 | 监事备案 |
刘智 [退出]
|
刘海斌 [新增]
|
10 | 2017-09-20 | 投资人(股权)变更 |
刘智 出资 50万人民币; [退出]谢高飞 出资 450万人民币;
|
刘海斌 出资 50万人民币; [新增]谢高飞 出资 450万人民币;
|