序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘才有 | 30% | 240万人民币 |
2 | 刘敏杰 | 25% | 200万人民币 |
3 | 刘金元 | 25% | 200万人民币 |
4 | 刘云林 | 20% | 160万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘敏杰
|
|
2 |
李知故
|
|
3 |
刘云林
|
|
4 |
刘才有
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李知故刘才有
|
刘才有李知故
|
2 | 2021-12-02 | 法定代表人变更 |
李知故
|
刘才有
|
3 | 2021-09-29 | 法定代表人变更 |
刘敏杰
|
李知故
|
4 | 2021-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘敏杰
|
刘敏杰
|
5 | 2021-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘才有
|
李知故 [新增]刘才有
|
6 | 2020-05-06 | 联络员备案 |
刘趁 *** 备案手机:***
|
刘趁 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-03-27 | 联络员备案 |
刘趁 *** 备案手机:***
|
刘趁 *** 备案手机:***
|
8 | 2016-03-23 | 经营范围变更 |
房地产开****与销售凭(本企业《资质证》)经营、建筑材料(不含硅酮胶)销售。
|
房地产开****与销售凭(本企业《资质证》)经营、建筑材料(不含硅酮胶)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2016-03-23 | 法定代表人变更 |
刘才有
|
刘敏杰
|
10 | 2016-03-23 | 财务负责人 |
|
刘有才
|