序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘良 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘良
|
|
2 |
保春琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-24 | 章程备案 |
无
|
2021-11-16修改章程第六条
|
2 | 2021-11-24 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-11-24 | 股东变更 |
保春琼 , [退出]刘良
|
刘良
|
4 | 2021-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘良
|
刘良
|
5 | 2021-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
保春琼
|
保春琼
|
6 | 2021-05-12 | 联络员备案 |
刘良 *** 备案手机:***
|
刘良 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱炫兆 [退出]
|
刘良 [新增]
|
8 | 2020-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭云峰 [退出]
|
保春琼 [新增]
|
9 | 2020-04-15 | 财务负责人 |
王芳云 ***
|
刘良 ***
|
10 | 2020-04-15 | 章程备案 |
无
|
2020-04-14章程第三章第六条
|