序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙洪桥 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龙洪桥
|
|
2 |
涂冬英
|
|
3 |
刘德喜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙洪桥
|
龙洪桥
|
2 | 2021-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙洪桥 [退出]
|
刘德喜 [新增]
|
3 | 2021-04-22 | 章程备案 |
无
|
2021-04-13公司资金由实缴的50万变更为认缴的200万
|
4 | 2021-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦吉凤 [退出]
|
涂冬英 [新增]
|
5 | 2021-04-22 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
200.000000万人民币( + 300% )
|
6 | 2021-04-22 | 股东变更 |
龙洪桥
|
龙洪桥
|
7 | 2021-04-10 | 联络员备案 |
何苇 *** 备案手机:***
|
王秋香 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-10-31 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2019-10-31 | 股东变更 |
湖南中晟基业物业服务有限公司 , [退出]龙洪桥
|
龙洪桥
|
10 | 2019-06-04 | 联络员备案 |
何林林 *** 备案手机:***
|
何苇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|