序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 全宏荣 | 62.5% | 500.0万人民币 |
2 | 肖家元 | 21.875% | 175.0万人民币 |
3 | 陈洪波 | 15.625% | 125.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周江波
|
|
2 |
肖琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
全宏荣 [退出]
|
周江波 [新增]
|
2 | 2017-06-27 | 董事备案 |
全宏荣 [退出]
|
周江波 [新增]
|
3 | 2017-06-27 | 经理备案 |
全宏荣 [退出]
|
周江波 [新增]
|
4 | 2017-06-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-22章程修改第十八条、第二十条。
|
5 | 2017-06-27 | 法定代表人变更 |
全宏荣
|
周江波
|
6 | 2017-06-07 | 联络员备案 |
戴娜 备案手机:*****
|
戴娜 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2017-06-06 | 联络员备案 |
李娟 备案手机:*****
|
戴娜 备案手机:*****
|
8 | 2016-07-14 | 法定代表人变更 |
陈洪波
|
全宏荣
|
9 | 2016-06-17 | 联络员备案 |
蒋宏华 备案手机:*****
|
李娟 备案手机:*****
|
10 | 2016-06-17 | 联络员备案 |
蒋宏华 备案手机:*****
|
李娟 备案手机:***** (网上办理)
|