序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余财富 | 42万人民币 | |
2 | 梁军 | 38万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余财富
|
|
2 |
梁军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-28 | 联络员备案 |
刘素玲 *** 备案手机:***
|
刘素玲 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-20 | 联络员备案 |
刘素玲 *** 备案手机:***
|
刘素玲 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-10-15 | 股东变更 |
梁军 ,余金海 [退出]
|
梁军 ,余财富 [新增]
|
4 | 2019-10-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-10-14
|
5 | 2019-10-15 | 法定代表人变更 |
余金海
|
余财富
|
6 | 2019-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余金海 [退出]
|
余财富 [新增]
|
7 | 2019-03-18 | 联络员备案 |
余金海 *** 备案手机:***
|
刘素玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|