序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方方 | 92.70091% | 406.03万人民币 |
2 | 滕婧 | 7.29909% | 31.97万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余小龙
|
|
2 |
方方
|
|
3 |
余小斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-11 | 联络员备案 |
余小龙 *** 备案手机:***
|
邓桂秀 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余小龙 [退出]
|
余小斌 [新增]
|
3 | 2021-01-08 | 联络员备案 |
甄行广 *** 备案手机:***
|
余小龙 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
甄行广 [退出]
|
余小龙 [新增]
|
5 | 2021-01-08 | 法定代表人变更 |
甄行广
|
余小龙
|
6 | 2020-09-02 | 联络员备案 |
张日超 *** 备案手机:***
|
甄行广 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘洪柳 [退出]
|
甄行广 [新增]
|
8 | 2020-09-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-01第五章第十一条、第六章第十二条、第七章第二十七条、第七章第三十二条、第八章第三十五条
|
9 | 2020-09-02 | 法定代表人变更 |
刘洪柳
|
甄行广
|
10 | 2020-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘湘慧 [退出]
|
余小龙 [新增]
|