序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖远忠 | 30% | 9万人民币 |
2 | 李飞 | 23.33333% | 7万人民币 |
3 | 邓冬明 | 23.33333% | 7万人民币 |
4 | 资斌华 | 23.33333% | 7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖远忠
|
|
2 |
邓冬明
|
|
3 |
李飞
|
|
4 |
资斌华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 联络员备案 |
肖远忠 *** 备案手机:***
|
肖远忠 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-05-25 | 联络员备案 |
肖远忠 *** 备案手机:***
|
肖远忠 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-05-24 | 联络员备案 |
肖远忠 *** 备案手机:***
|
肖远忠 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-06-15 | 联络员备案 |
肖远忠 *** 备案手机:***
|
肖远忠 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-27 | 联络员备案 |
肖远忠 *** 备案手机:***
|
肖远忠 *** 备案手机:***
|