序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武英丽 | 60% | 300万人民币 |
2 | 余妮妮 | 40% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余汉卿
|
|
2 |
余妮妮
|
|
3 |
余婷芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-08 | 联络员备案 |
余妮妮 *** 备案手机:***
|
余妮妮 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
余妮妮 *** 备案手机:***
|
余妮妮 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-07-18 | 联络员备案 |
余妮妮 *** 备案手机:***
|
余妮妮 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-27 | 联络员备案 |
余妮妮 *** 备案手机:***
|
余妮妮 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-12-12 | 股东变更 |
余妮妮
|
武英丽 , [新增]余妮妮
|
6 | 2017-12-12 | 投资人(股权)变更 |
余妮妮 出资 500万人民币;
|
余妮妮 出资 200( - 60% )万人民币;武英丽 出资 300万人民币; [新增]
|
7 | 2017-12-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|