序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 负责人变更 |
吴吉安 [退出]
|
何玉清 [新增]
|
2 | 2022-04-29 | 其他事项备案 |
中国人民财产保险股份有限公司
|
中国人民财产保险股份有限公司衡南支公司
|
3 | 2018-12-25 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
4 | 2018-12-25 | 负责人变更 |
吴吉安
|
吴吉安
|
5 | 2016-06-21 | 联络员备案 |
周奕 *** 备案手机:***
|
周奕 *** 备案手机:***
|
6 | 2016-06-20 | 联络员备案 |
备案手机:
|
周奕 *** 备案手机:***
|