序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邹高兵 | 20.56% | 102万人民币 |
2 | 刘艳玲 | 12.1% | 60万人民币 |
3 | 李玉兰 | 12.1% | 60万人民币 |
4 | 李健生 | 12.1% | 60万人民币 |
5 | 邹小勇 | 12.1% | 60万人民币 |
6 | 邹佳保 | 12.1% | 60万人民币 |
7 | 邹友元 | 1万人民币 | |
8 | 邹学团 | 0.2% | 1万人民币 |
9 | 邹银明 | 0.2% | 1万人民币 |
10 | 邹又名 | 0.2% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹高兵
|
|
2 |
邹冬保
|
|
3 |
邹小凤
|
|
4 |
邹东青
|
|
5 |
邹安民
|
|
6 |
周德莲
|
|
7 |
邹炳臻
|
|
8 |
邹红渝
|
|
9 |
肖云华
|
|
10 |
王琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-11 | 联络员备案 |
邹高兵 *** 备案手机:***
|
邹高兵 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-26 | 联络员备案 |
邹高兵 *** 备案手机:***
|
邹高兵 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-03-23 | 联络员备案 |
邹高兵 *** 备案手机:***
|
邹高兵 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-03-20 | 联络员备案 |
邹高兵 *** 备案手机:***
|
邹高兵 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-21 | 联络员备案 |
邹高兵 *** 备案手机:***
|
邹高兵 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-06-13 | 联络员备案 |
邹高兵 *** 备案手机:***
|
邹高兵 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-06-12 | 联络员备案 |
邹高兵 *** 备案手机:***
|
邹高兵 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-06-08 | 联络员备案 |
邹高兵 *** 备案手机:***
|
邹高兵 *** 备案手机:***
|