序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李荣华 | 25% | 200.0万人民币 |
2 | 伍小刚 | 25% | 200.0万人民币 |
3 | 黎文军 | 25% | 200.0万人民币 |
4 | 梁新中 | 25% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黎文军
|
|
2 |
梁新中
|
|
3 |
伍小刚
|
|
4 |
李荣华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-20 | 联络员备案 |
梁美娟 *** 备案手机:***
|
梁美娟 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-12-11 | 财务负责人 |
|
梁美娟
|
3 | 2013-11-28 | 法定代表人变更 |
李荣华
|
黎文军
|
4 | 2011-06-13 | 经营范围变更 |
物业管理、房屋租赁、资产管理、酒店管理,建筑材料销售。
|
房屋租赁、资产管理、酒店管理,建筑材料销售。
|
5 | 2010-12-03 | 法定代表人变更 |
黎文军
|
李荣华
|
6 | 2010-12-03 | 经营范围变更 |
房地产开****、销售,物业管理,建筑材料销售。
|
物业管理、房屋租赁、资产管理、酒店管理,建筑材料销售。
|
7 | 2010-12-03 | 名称变更 |
耒阳市新都房地产开****有限公司
|
耒阳市新都康年酒店资产管理有限公司
|
8 | 2008-04-16 | 地址变更 |
耒阳市蔡伦中路湘耒宾馆三楼
|
耒阳市蔡伦中路299号
|
9 | 2007-04-06 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资800.0
|
股东实际出资800.0
|