序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-23 | 负责人变更 |
王岳平 [退出]
|
刘和平 [新增]
|
2 | 2019-04-01 | 联络员备案 |
苏海燕 *** 备案手机:***
|
刘忠霞 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-12-28 | 负责人变更 |
王岳平
|
王岳平
|
4 | 2018-12-28 | 经营范围变更 |
班车客运、包车运输、汽车大修、客运站经营、润滑油及汽车配件销售、日用百货、日用杂品销售
|
班车客运、包车运输、汽车大修、客运站经营、润滑油及汽车配件销售、日用百货、日用杂品销售;保险兼业代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2014-04-02 | 法定代表人变更 |
李建民
|
王岳平
|
6 | 2014-04-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
2014-06-30
|
2047-06-30
|