序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周高兴 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周高兴
|
|
2 |
周桃花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-26 | 章程备案 |
无
|
2021-07-23变更法人、监事、经理,股权变更
|
2 | 2021-07-26 | 联络员备案 |
邓龙建 *** 备案手机:***
|
周高兴 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张敏 [退出]
|
周桃花 [新增]
|
4 | 2021-07-26 | 股东变更 |
邓龙建 [退出]
|
周高兴 [新增]
|
5 | 2021-07-26 | 法定代表人变更 |
邓龙建
|
周高兴
|
6 | 2021-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓龙建 [退出]
|
周高兴 [新增]
|
7 | 2021-05-24 | 联络员备案 |
邓龙建 *** 备案手机:***
|
邓龙建 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2021-05-18 | 联络员备案 |
邓龙建 *** 备案手机:***
|
邓龙建 *** 备案手机:***
|
9 | 2021-03-31 | 联络员备案 |
邓龙建 *** 备案手机:***
|
邓龙建 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-06-20 | 联络员备案 |
邓龙建 *** 备案手机:***
|
邓龙建 *** 备案手机:***
|