序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘祖芳 | 96% | 384.0万人民币 |
2 | 刘国华 | 1% | 4.0万人民币 |
3 | 刘继康 | 1% | 4.0万人民币 |
4 | 刘继健 | 1% | 4.0万人民币 |
5 | 欧召伦 | 1% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘祖芳
|
|
2 |
刘国华
|
|
3 |
欧召伦
|
|
4 |
刘继康
|
|
5 |
刘继健
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-28 | 联络员备案 |
刘祖芳 *** 备案手机:***
|
刘祖芳 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-09-28 | 法定代表人变更 |
陈志强
|
刘祖芳
|
3 | 2020-07-10 | 法定代表人变更 |
刘国华
|
陈志强
|
4 | 2020-04-16 | 联络员备案 |
刘祖芳 *** 备案手机:***
|
刘祖芳 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-03-12 | 法定代表人变更 |
刘祖芳
|
刘国华
|
6 | 2019-06-03 | 业务范围变更 |
畜牧水产养殖;果木苗木种植;组织采购供应成员所需的农业生产资料;组织收购、销售成员及同类经营者的产品;开展运输、贮藏、加工、包装服务;引进新技术、新品种;开展有关的技术培训、技术交流和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
畜牧水产养殖;果木苗木、水稻、油茶、药材的种植;组织采购供应成员所需的农业生产资料;组织收购、销售成员及同类经营者的产品;开展运输、贮藏、加工、包装服务;引进新技术、新品种;开展有关的技术培训、技术交流和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-05-31 | 联络员备案 |
刘祖芳 *** 备案手机:***
|
刘祖芳 *** 备案手机:***
|