序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
王敏 *** 备案手机:***
|
王敏 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-05-07 | 联络员备案 |
王敏 *** 备案手机:***
|
王敏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-05-13 | 联络员备案 |
杨冬冬 *** 备案手机:***
|
王敏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-06-13 | 联络员备案 |
康继权 备案手机:*****
|
杨冬冬 备案手机:***** (网上办理)
|
5 | 2016-07-29 | 财务负责人 |
|
管伟森
|
6 | 2016-07-29 | 负责人变更 |
彭金良 [退出]
|
刘健 [新增]
|
7 | 2016-06-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
康继权 备案手机:*****
|