序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李从贵 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 李绍国 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李从贵
|
|
2 |
李绍国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-22 | 联络员备案 |
刘玉蓉 *** 备案手机:***
|
刘玉蓉 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-03-30 | 联络员备案 |
刘玉蓉 *** 备案手机:***
|
刘玉蓉 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-04-03 | 联络员备案 |
刘玉蓉 *** 备案手机:***
|
刘玉蓉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-09-24 | 联络员备案 |
李从贵 *** 备案手机:***
|
刘玉蓉 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-13 | 联络员备案 |
李从贵 *** 备案手机:***
|
李从贵 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-07-24 | 经营范围变更 |
农业开****;农业种植、养殖;农产品加工;农业技术服务;农庄休闲;农业科技推广及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
农业开****;农业种植、养殖;农产品加工;农业技术服务;农庄休闲;农业科技推广及服务;园林绿化设计施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|