序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王雾斯 | 80.77% | 210万人民币 |
2 | 余蓉 | 3.85% | 10万人民币 |
3 | 罗文静 | 3.85% | 10万人民币 |
4 | 罗积英 | 3.85% | 10万人民币 |
5 | 陈建军 | 3.85% | 10万人民币 |
6 | 余宏 | 3.85% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王雾斯
|
|
2 |
余蓉
|
|
3 |
陈建军
|
|
4 |
余宏
|
|
5 |
罗文静
|
|
6 |
罗积英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 联络员备案 |
罗力 *** 备案手机:***
|
罗力 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-22 | 联络员备案 |
罗力 *** 备案手机:***
|
罗力 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-03-26 | 法定代表人变更 |
罗力
|
王雾斯
|
4 | 2019-03-15 | 联络员备案 |
罗力 *** 备案手机:***
|
罗力 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-20 | 联络员备案 |
罗力 *** 备案手机:***
|
罗力 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-06-01 | 联络员备案 |
罗璇 备案手机:*****
|
罗力 备案手机:*****
|
7 | 2016-06-19 | 联络员备案 |
罗力 备案手机:*****
|
罗璇 备案手机:*****
|