序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄海兴 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 黄建达 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄海兴
|
|
2 |
黄建达
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
衡阳乐汀影视文化传媒有限公司中建分公司
|
黄海兴 | 2017-07-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋扬 [退出]
|
黄建达 [新增]
|
2 | 2019-05-09 | 股东变更 |
黄海兴 ,李栋 , [退出]龙少华 , [退出]伍雄雏 , [退出]徐文 [退出]
|
黄海兴 ,黄建达 [新增]
|
3 | 2018-06-27 | 联络员备案 |
梁成**** *** 备案手机:***
|
黄海兴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-06-15 | 股东变更 |
黄海兴 ,李栋 ,宋扬 , [退出]伍雄雏 ,徐文
|
黄海兴 ,李栋 ,龙少华 , [新增]伍雄雏 ,徐文
|