序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 易春姣 | 72.0万人民币 | |
2 | 谭利平 | 238.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭利平
|
|
2 |
易春姣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 章程备案 |
无
|
2020-05-19第三章第六条
|
2 | 2020-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭利平
|
谭利平
|
3 | 2020-05-20 | 股东变更 |
谭春生 , [退出]谭利平 ,易春姣
|
谭利平 ,易春姣
|
4 | 2017-05-05 | 股东变更 |
谭利平 ,易春姣
|
谭春生 , [新增]谭利平 ,易春姣
|
5 | 2017-05-05 | 投资人(股权)变更 |
易春姣 出资 92万人民币;谭利平 出资 138万人民币;
|
易春姣 出资 92万人民币;谭利平 出资 268( + 94.2029% )万人民币;谭春生 出资 300万人民币; [新增]
|
6 | 2017-05-05 | 注册资本(金)变更 |
230万人民币
|
660.000000万人民币( + 186.95652% )
|
7 | 2017-05-05 | 经营范围变更 |
建筑砌砖、木工、抹灰、钢筋、模板、脚手架、水暖电安装、混凝土、铁路附属工程、桥涵等工程分包作业。(以上范围不含前置许可项目,涉及后置审批的凭相关证件经营)
|
铁路、市政、园林绿化、桥梁、房屋建筑、建筑装饰、水利水电、消防、通讯、地基与基础、公路、钢结构工程的分包作业;建筑材料的销售。(以上范围不含前置许可项目,涉及后置审批的凭相关证件经营)
|
8 | 2016-05-16 | 股东变更 |
谭利平 ,易春姣
|
谭利平 ,易春姣
|
9 | 2016-05-16 | 注册资本(金)变更 |
50万人民币
|
230.0000万人民币( + 360% )
|
10 | 2016-05-16 | 财务负责人 |
|
谭利平
|