序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄诗琪 | 70% | 3500万人民币 |
2 | 欧建平 | 30% | 1500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧建平
|
|
2 |
刘绍政
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 联络员备案 |
王海涛 *** 备案手机:***
|
王海涛 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-05-31 | 联络员备案 |
王海涛 *** 备案手机:***
|
王海涛 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-01-19 | 联络员备案 |
王宁梅 备案手机:*****
|
王海涛 备案手机:*****
|
4 | 2017-01-19 | 住所变更 |
长沙市开福区万家丽北路二段338号金鹰汇大厦701房
|
衡阳县西渡镇三联社区上塘组望星家园B栋
|
5 | 2017-01-19 | 财务负责人 |
|
王海涛
|
6 | 2017-01-19 | 经营范围变更 |
房地产开****经营;土地管理服务;自有厂房、自有房屋及自有经营场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****经营;土地管理服务;自有厂房、自有房屋及自有经营场地租赁;提供建筑劳务(不含劳务派遣)服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-12-19 | 股东变更 |
陈丽琴 , [退出]黄小阳 [退出]
|
黄诗琪 , [新增]欧建平 [新增]
|
8 | 2016-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄小阳 [退出]
|
刘绍政 [新增]
|
9 | 2016-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈丽琴 [退出]
|
欧建平 [新增]
|
10 | 2016-12-19 | 经理备案 |
陈丽琴 [退出]
|
欧建平 [新增]
|