序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖中建 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭立波
|
|
2 |
肖中建
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭立波 [退出]
|
肖中建 [新增]
|
2 | 2021-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖中建 [退出]
|
谭立波 [新增]
|
3 | 2021-10-25 | 法定代表人变更 |
肖中建
|
谭立波
|
4 | 2021-10-25 | 章程备案 |
无
|
2021-10-19章程备案
|
5 | 2020-03-24 | 联络员备案 |
赵福贵 *** 备案手机:***
|
肖中建 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2016-12-06 | 经营范围变更 |
教育软件的研究与开****;教育信息咨询服务;教育文化活动交流;文化活动的组织与策划;文化用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
教育软件的研究与开****;教育信息咨询服务;教育文化活动交流;文化活动的组织与策划;文化用品的销售;家政服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|