序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市中基鸿业投资****展有限公司 | 100% | 800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周耿洲
|
|
2 |
艾玉麒
|
|
3 |
周树达
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-10 | 联络员备案 |
艾玉麒 *** 备案手机:***
|
艾玉麒 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-06-02 | 联络员备案 |
艾玉麒 *** 备案手机:***
|
艾玉麒 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-05-28 | 联络员备案 |
艾玉麒 *** 备案手机:***
|
艾玉麒 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-05-22 | 联络员备案 |
刘静安 *** 备案手机:***
|
艾玉麒 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-05-22 | 联络员备案 |
艾玉麒 *** 备案手机:***
|
艾玉麒 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜志宏 [退出]
|
周树达 [新增]
|
7 | 2020-03-12 | 法定代表人变更 |
姜志宏
|
周耿洲
|
8 | 2020-03-12 | 股东变更 |
湖南万顺地勘建设工程院 [退出]
|
深圳市中基鸿业投资****展有限公司 [新增]
|
9 | 2020-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖建明 [退出]
|
艾玉麒 [新增]
|
10 | 2020-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜志宏 [退出]
|
周耿洲 [新增]
|