序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王阳诚 | 85.50724% | 118.0万人民币 |
2 | 旷怡 | 14.49275% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王阳诚
|
|
2 |
王炜翔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-17 | 股东变更 |
雷****顺 , [退出]王阳诚
|
旷怡 , [新增]王阳诚
|
2 | 2017-03-20 | 联络员备案 |
王阳诚 备案手机:*****
|
王阳诚 备案手机:*****
|
3 | 2016-06-18 | 联络员备案 |
王阳诚 备案手机:*****
|
王阳诚 备案手机:*****
|
4 | 2016-05-25 | 出资方式变更 |
王阳诚 货币118万;
|
王阳诚 货币118万;雷****顺 货币20万;
|
5 | 2016-05-25 | 注册资本(金)变更 |
118万人民币
|
138.0000万人民币( + 16.94915% )
|
6 | 2016-05-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2016-04-18 | 股东变更 |
雷****顺 , [退出]谭满兰 [退出]
|
王阳诚 [新增]
|
8 | 2016-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷****顺 [退出]
|
王阳诚 [新增]
|
9 | 2016-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭满兰 [退出]
|
王炜翔 [新增]
|
10 | 2016-04-18 | 监事备案 |
谭满兰 [退出]
|
王炜翔 [新增]
|