序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘迹 | 66.7% | 2001.0万人民币 |
2 | 尹雄 | 33.3% | 999.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘迹
|
|
2 |
尹雄
|
|
3 |
刘小云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-29 | 章程备案 |
无
|
2021-06-29第三条经营范围变更
|
2 | 2021-06-29 | 经营范围变更 |
生产、销售混凝土及预制件;机制砂及建筑用沙石销售;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生产、销售混凝土及预制件;机制砂及建筑用沙石销售;道路货物运输(不含危险品);机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-06-15 | 经营范围变更 |
生产、销售混凝土及预制件;机制砂及建筑用沙石销售。
|
生产、销售混凝土及预制件;机制砂及建筑用沙石销售;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2021-06-15 | 章程备案 |
无
|
2021-06-11第三条经营范围的变更
|
5 | 2021-05-12 | 联络员备案 |
刘迹 *** 备案手机:***
|
刘迹 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-06-15 | 联络员备案 |
刘迹 *** 备案手机:***
|
刘迹 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-06-12 | 联络员备案 |
刘迹 *** 备案手机:***
|
刘迹 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-06-10 | 联络员备案 |
谢先周 *** 备案手机:***
|
刘迹 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-09-11 | 财务负责人 |
|
刘迹 ***
|
10 | 2018-09-11 | 法定代表人变更 |
谢先周
|
刘迹
|