序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴雯 | 51% | 255万人民币 |
2 | 戴群力 | 49% | 245万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴雯
|
|
2 |
戴昕辉
|
|
3 |
戴群力
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-09 | 法定代表人变更 |
戴雯
|
戴昕辉
|
2 | 2021-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴雯 [退出]
|
戴昕辉 [新增]
|
3 | 2021-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴雯
|
戴雯
|
4 | 2020-04-16 | 联络员备案 |
谭翠兰 *** 备案手机:***
|
刘平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-05-06 | 联络员备案 |
李玉秀 *** 备案手机:***
|
戴雯 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-05-06 | 联络员备案 |
戴雯 *** 备案手机:***
|
谭翠兰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2018-09-27 | 地址变更 |
衡阳市石鼓区长青坪1号(市制鞋厂内)
|
湖南省衡阳市雁峰区毛纺村1号毛纺厂内
|
8 | 2018-04-28 | 联络员备案 |
戴雯 *** 备案手机:***
|
李玉秀 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2017-09-01 | 市场主体类型变更 |
股份合作制
|
股份合作制
|
10 | 2017-09-01 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
100.000000万人民币
|