序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张辉松 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 张辉军 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张冬荣
|
|
2 |
张辉军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张辉松 [退出]
|
张冬荣 [新增]
|
2 | 2020-04-07 | 法定代表人变更 |
张辉松
|
张冬荣
|
3 | 2018-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周生衡 [退出]
|
张辉军 [新增]
|
4 | 2018-08-20 | 财务负责人 |
彭衡军 ***
|
张辉松 ***
|
5 | 2018-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘仁义 [退出]
|
张辉松 [新增]
|
6 | 2018-08-20 | 联络员备案 |
刘仁义 *** 备案手机:***
|
张辉松 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-08-20 | 法定代表人变更 |
刘仁义
|
张辉松
|
8 | 2018-08-20 | 股东变更 |
彭衡军 , [退出]周生衡 [退出]
|
张辉军 , [新增]张辉松 [新增]
|
9 | 2018-01-30 | 章程备案 |
无
|
2018-01-18公司股东出资实缴时间备案。
|