序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周孚明 | 45% | 90.0万人民币 |
2 | 邓建忠 | 30% | 60.0万人民币 |
3 | 邓美高 | 25% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李康亮
|
|
2 |
邓美高
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 联络员备案 |
邓建忠 *** 备案手机:***
|
邓建忠 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-18 | 联络员备案 |
邓建忠 *** 备案手机:***
|
邓建忠 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-05-13 | 联络员备案 |
邓建忠 *** 备案手机:***
|
邓建忠 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-03-24 | 法定代表人变更 |
邓建忠
|
李康亮
|
5 | 2020-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓建忠 [退出]
|
李康亮 [新增]
|