序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛桂华 | 57.4% | 574万人民币 |
2 | 许朝军 | 42.6% | 426万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛桂华
|
|
2 |
王岳飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-22 | 联络员备案 |
凌跃军 *** 备案手机:***
|
蒋翠兰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-05-08 | 联络员备案 |
凌跃军 备案手机:*****
|
凌跃军 备案手机:*****
|
3 | 2015-10-28 | 联络员备案 |
薛桂华
|
凌跃军
|
4 | 2015-10-28 | 财务负责人 |
|
蒋翠兰
|
5 | 2015-10-28 | 经营范围变更 |
蓝莓、花卉及农作物的种植及销售;苗木的种植及销售;畜牧水产的养殖及销售。(应经审批的未获批准前不得经营)
|
蓝莓、花卉及农作物的种植、销售及加工;苗木的种植及销售;畜牧水产的养殖、销售及加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2014-04-14 | 股东变更 |
王岳飞 [退出]薛桂华
|
许朝军 [新增]薛桂华
|
7 | 2014-04-14 | 注册资本(金)变更 |
100.0000万元[人民币]
|
1000.0000万元[人民币]
|
8 | 2014-04-14 | 投资人(股权)变更 |
薛桂华出资 70.00000万元 人民币;王岳飞出资 30.00000万元 人民币 [退出]
|
薛桂华出资 574.00000( + 720% )万元 人民币 ;许朝军出资 426.00000万元 人民币 [新增]
|