序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王莉丽 | 75% | 150万人民币 |
2 | 陈丽红 | 25% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈丽红
|
|
2 |
王莉丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-27 | 法定代表人变更 |
蒋峰
|
陈丽红
|
2 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈丽红
|
陈丽红
|
3 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋峰 [退出]
|
陈丽红 [新增]
|
4 | 2019-02-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周婧 [退出]
|
王莉丽 [新增]
|
5 | 2019-02-19 | 股东变更 |
陈丽红 ,周婧 [退出]
|
陈丽红 ,王莉丽 [新增]
|
6 | 2016-05-23 | 联络员备案 |
魏金军 备案手机:*****
|
魏金军 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2016-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋峰
|
蒋峰
|
8 | 2016-04-20 | 住所变更 |
衡阳市高新区解放大道6号众鑫大厦1006室
|
湖南省衡阳市高新区解放大道6号众鑫大厦1006室
|
9 | 2016-04-20 | 经营范围变更 |
摄影摄像会展服务;创意设计、数码打印服务;摄影摄像会展设备、数码设备、办公用品、文化宣传用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
摄影摄像会展服务;创意设计、数码打印服务;摄影摄像会展设备、数码设备、办公用品、文化宣传用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2016-04-20 | 财务负责人 |
|
刘姣
|