序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付国庆 | 62.5% | 125万人民币 |
2 | 刘儒民 | 25% | 50万人民币 |
3 | 刘群阳 | 2.5% | 5万人民币 |
4 | 刘勇军 | 2.5% | 5万人民币 |
5 | 李翠华 | 2.5% | 5万人民币 |
6 | 刘尽良 | 2.5% | 5万人民币 |
7 | 刘石桥 | 2.5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付国庆
|
|
2 |
刘群阳
|
|
3 |
刘勇军
|
|
4 |
刘儒民
|
|
5 |
李翠华
|
|
6 |
刘尽良
|
|
7 |
刘石桥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-15 | 联络员备案 |
付国庆 *** 备案手机:***
|
付国庆 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-02-23 | 联络员备案 |
付国庆 *** 备案手机:***
|
付国庆 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-07-19 | 联络员备案 |
付国庆 *** 备案手机:***
|
付国庆 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-15 | 联络员备案 |
付国庆 *** 备案手机:***
|
付国庆 *** 备案手机:***
|