序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 衡山县群鑫砂石实业有限公司 | 10% | 2271.15万人民币 |
2 | 衡阳万丰实业有限公司 | 6% | 1362.69万人民币 |
3 | 湖南湘灵岳电子科技有限公司 | 6% | 1362.69万人民币 |
4 | 湖南金盛嘉置业开****有限公司 | 5.5% | 1249.1325万人民币 |
5 | 衡山盛豪房地产开****有限公司 | 5% | 1135.575万人民币 |
6 | 衡阳美凯盛矿业有限公司 | 3% | 681.345万人民币 |
7 | 衡阳市正美园艺有限公司 | 2.9% | 658.6335万人民币 |
8 | 深圳市瑞兴业科技有限公司 | 2.8% | 635.922万人民币 |
9 | 彭代玉 | 2.435% | 553.025025万人民币 |
10 | 李聪慧 | 2.085% | 473.534775万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王云峰
|
|
2 |
全荣华
|
|
3 |
唐正魁
|
|
4 |
卓越
|
|
5 |
茹超群
|
|
6 |
罗英辉
|
|
7 |
许益存
|
|
8 |
龙飞
|
|
9 |
廖检槐
|
|
10 |
郭伟雄
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南衡山农村商业银行股份有限公司工业园支行
|
刘慧琳 | 2016-01-06 |
2 |
湖南衡山农村商业银行股份有限公司金龙分理处
|
肖俊毅 | 2016-01-06 |
3 |
湖南衡山农村商业银行股份有限公司楚南分理处
|
郭又铭 | 2016-01-06 |
4 |
湖南衡山农村商业银行股份有限公司洄水分理处
|
眭祎 | 2016-01-06 |
5 |
湖南衡山农村商业银行股份有限公司城南支行
|
旷文凯 | 2016-01-06 |
6 |
湖南衡山农村商业银行股份有限公司湘衡分理处
|
曹永波 | 2016-01-06 |
7 |
湖南衡山农村商业银行股份有限公司大源渡分理处
|
谭仕林 | 2016-01-06 |
8 |
湖南衡山农村商业银行股份有限公司糖铺分理处
|
赵鑫 | 2016-01-06 |
9 |
湖南衡山农村商业银行股份有限公司瓦铺分理处
|
郭又铭 | 2016-01-06 |
10 |
湖南衡山农村商业银行股份有限公司万丰分理处
|
张岳衡 | 2016-01-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-01 | 注册资本变更 |
22050万人民币
|
22711.500000万人民币( + 3% )
|
2 | 2020-07-01 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(金融许可证编号:B0832H343040001,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡、贷记卡(含公务卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(金融许可证编号:B0832H343040001,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
茹超群罗春燕 [退出]赵闽 [退出]卓越罗英辉王云峰杨良亨 [退出]许益存唐正魁
|
王云峰卓越廖检槐 [新增]茹超群唐正魁许益存龙飞 [新增]罗英辉全荣华 [新增]
|
4 | 2019-06-19 | 注册资本变更 |
21000万人民币
|
22050.000000万人民币( + 5% )
|
5 | 2019-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李岳军 [退出]赵莉萍 [退出]旷爱华郭伟雄夏艳玲
|
旷爱华郭伟雄何胜君 [新增]刘鸿 [新增]夏艳玲
|
6 | 2018-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐正魁许益存屈夏清 [退出]赵闽罗英辉罗春燕茹超群杨良亨
|
杨良亨罗春燕赵闽卓越 [新增]茹超群罗英辉唐正魁许益存王云峰 [新增]
|
7 | 2018-07-05 | 联络员备案 |
周智贤 *** 备案手机:***
|
雷拥军 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-07-05 | 注册资本变更 |
20000万人民币
|
21000.000000万人民币( + 5% )
|
9 | 2018-07-05 | 法定代表人变更 |
屈夏清
|
王云峰
|
10 | 2018-07-05 | 章程备案 |
无
|
2018-04-02新章程备案;董事、联络员备案。
|