序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黎燕玲 | 51% | 102.0万人民币 |
2 | 王文君 | 49% | 98.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-08 | 联络员备案 |
黎燕玲 *** 备案手机:***
|
陈出权 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-08 | 联络员备案 |
陈出权 *** 备案手机:***
|
陈出权 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黎燕玲
|
黎燕玲
|
4 | 2021-03-02 | 章程备案 |
无
|
2021-02-26股权转让
|
5 | 2021-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周宏志 [退出]
|
王文君 [新增]
|
6 | 2021-03-02 | 股东变更 |
黎燕玲 ,周宏志 [退出]
|
黎燕玲 ,王文君 [新增]
|
7 | 2018-05-03 | 注册资本变更 |
3万人民币
|
200.000000万人民币( + 6566.66667% )
|
8 | 2018-05-03 | 章程备案 |
无
|
2018-04-26公司章程第三章第六条,股东出资时间
|
9 | 2018-05-03 | 股东变更 |
黎燕玲 ,周宏志
|
黎燕玲 ,周宏志
|