序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏文文 | 100% | 800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭喜华
|
|
2 |
黄国海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-17 | 法定代表人变更 |
李彪
|
谭喜华
|
2 | 2019-01-17 | 联络员备案 |
李彪 *** 备案手机:***
|
谭喜华 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-01-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李彪 [退出]
|
谭喜华 [新增]
|
4 | 2019-01-17 | 财务负责人 |
|
谭喜华 ***
|
5 | 2018-06-21 | 联络员备案 |
李彪 *** 备案手机:***
|
李彪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-06-01 | 联络员备案 |
李彪 *** 备案手机:***
|
李彪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2018-05-16 | 联络员备案 |
陈立霞 *** 备案手机:***
|
李彪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2017-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
夏文文 [退出]
|
李彪 [新增]
|
9 | 2017-03-28 | 董事备案 |
夏文文 [退出]
|
李彪 [新增]
|
10 | 2017-03-28 | 法定代表人变更 |
夏文文
|
李彪
|