序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆小峰 | 90% | 180万人民币 |
2 | 汤新华 | 5% | 10万人民币 |
3 | 陆灵利 | 5% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆小峰
|
|
2 |
汤新华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-30 | 联络员备案 |
陆小峰 *** 备案手机:***
|
陆小峰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-06-30 | 联络员备案 |
陆小峰 *** 备案手机:***
|
陆小峰 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-29 | 联络员备案 |
陆小峰 *** 备案手机:***
|
陆小峰 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-03-12 | 法定代表人变更 |
汤新华
|
陆小峰
|
5 | 2018-03-12 | 联络员备案 |
汤新华 *** 备案手机:***
|
陆小峰 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤新华 [退出]
|
陆小峰 [新增]
|
7 | 2018-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆小峰 [退出]
|
汤新华 [新增]
|