序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-21 | 负责人变更 |
李姣 [退出]
|
王秋生 [新增]
|
2 | 2018-06-12 | 联络员备案 |
李奇平 *** 备案手机:***
|
谭盛成 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-12-27 | 负责人变更 |
林世姣 [退出]
|
李姣 [新增]
|
4 | 2016-02-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李奇平 备案手机:*****
|