序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁小勇 | 95% | 760万人民币 |
2 | 梁静 | 5% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁小勇
|
|
2 |
罗明辉
|
|
3 |
梁静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 联络员备案 |
梁香连 *** 备案手机:***
|
梁香连 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-08 | 联络员备案 |
梁香连 *** 备案手机:***
|
梁香连 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-05-24 | 联络员备案 |
梁香连 备案手机:*****
|
梁香连 备案手机:*****
|
4 | 2017-05-23 | 联络员备案 |
梁香连 备案手机:*****
|
梁香连 备案手机:*****
|
5 | 2017-03-29 | 联络员备案 |
梁香连 备案手机:*****
|
梁香连 备案手机:*****
|
6 | 2015-07-27 | 法定代表人变更 |
罗明辉
|
梁小勇
|
7 | 2015-05-14 | 法定代表人变更 |
梁小勇
|
罗明辉
|