序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋辉 | 27.27273% | 30.0万人民币 |
2 | 蒋宏健 | 18.18182% | 20.0万人民币 |
3 | 蒋俊 | 18.18182% | 20.0万人民币 |
4 | 颜克连 | 18.18182% | 20.0万人民币 |
5 | 欧召梅 | 18.18182% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋辉
|
|
2 |
蒋宏健
|
|
3 |
蒋俊
|
|
4 |
颜克连
|
|
5 |
欧召梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-26 | 联络员备案 |
蒋辉 *** 备案手机:***
|
蒋辉 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-13 | 联络员备案 |
蒋辉 *** 备案手机:***
|
蒋辉 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-11 | 联络员备案 |
蒋辉 *** 备案手机:***
|
蒋辉 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-05-25 | 联络员备案 |
蒋辉 *** 备案手机:***
|
蒋辉 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-05-11 | 联络员备案 |
蒋辉 *** 备案手机:***
|
蒋辉 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-05-14 | 联络员备案 |
蒋辉 备案手机:*****
|
蒋辉 备案手机:*****
|
7 | 2016-06-19 | 联络员备案 |
蒋辉 备案手机:*****
|
蒋辉 备案手机:*****
|