序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李晴 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 王绪国 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李晴
|
|
2 |
王绪国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-20 | 股东变更 |
陈新民 , [退出]李康 , [退出]王绪国
|
李晴 , [新增]王绪国
|
2 | 2019-11-20 | 法定代表人变更 |
李康
|
李晴
|
3 | 2019-11-20 | 财务负责人 |
|
李晴 ***
|
4 | 2019-11-20 | 章程备案 |
无
|
2019-11-19股东
|
5 | 2019-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈新民 [退出]
|
王绪国 [新增]
|
6 | 2019-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李康 [退出]
|
李晴 [新增]
|
7 | 2019-05-21 | 联络员备案 |
李康 *** 备案手机:***
|
李小明 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-07-03 | 联络员备案 |
曾文浩 *** 备案手机:***
|
李康 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-06-29 | 联络员备案 |
李康 *** 备案手机:***
|
曾文浩 *** 备案手机:***
|