序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 珠海合兴控股集团有限公司 | 67% | 3350.0万人民币 |
2 | 谢华胜 | 33% | 1650.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁****龙
|
|
2 |
欧阳祖胜
|
|
3 |
李尚达
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 联络员备案 |
何丹 *** 备案手机:***
|
何丹 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-16 | 联络员备案 |
何丹 *** 备案手机:***
|
何丹 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-17 | 联络员备案 |
何丹 *** 备案手机:***
|
何丹 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-05-07 | 股东变更 |
李涛 , [退出]谢华胜 ,珠海合兴控股集团有限公司
|
谢华胜 ,珠海合兴控股集团有限公司
|
5 | 2021-05-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-06第一章第五条
|
6 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
梁****龙 *** 备案手机:***
|
何丹 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-06-11 | 联络员备案 |
梁****龙 *** 备案手机:***
|
梁****龙 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-01-02 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
谢华胜;李涛;珠海合兴房地产投资有限公司;
|
谢华胜;李涛;珠海合兴控股集团有限公司; [名称变更]
|
9 | 2019-06-21 | 联络员备案 |
梁****龙 *** 备案手机:***
|
梁****龙 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-06-04 | 联络员备案 |
梁****龙 *** 备案手机:***
|
梁****龙 *** 备案手机:***
|