序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何祖保 | 20% | 10万人民币 |
2 | 何祖信 | 20% | 10万人民币 |
3 | 何祖德 | 20% | 10万人民币 |
4 | 何明灿 | 20% | 10万人民币 |
5 | 何勇平 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何祖信
|
|
2 |
何祖保
|
|
3 |
何祖德
|
|
4 |
何明灿
|
|
5 |
何勇平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-14 | 联络员备案 |
何祖信 *** 备案手机:***
|
何祖信 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-03-26 | 联络员备案 |
何祖信 *** 备案手机:***
|
何祖信 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-14 | 联络员备案 |
何祖信 *** 备案手机:***
|
何祖信 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-11 | 联络员备案 |
何祖信 *** 备案手机:***
|
何祖信 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-05-31 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
何祖信 备案手机:*****
|