序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南诚建房地产开****有限公司 | 5% | 2500万人民币 |
2 | 贵州凤冈清风房地产开****有限公司 | 5% | 2500万人民币 |
3 | 衡阳福源房地产投资开****有限公司 | 5% | 2500万人民币 |
4 | 湖南仁和房地产开****有限公司 | 4% | 2000万人民币 |
5 | 衡阳旺鑫通讯器材有限责任公司 | 2.5% | 1250万人民币 |
6 | 衡阳县经济建设投资开****有限公司 | 2% | 1000万人民币 |
7 | 耒阳一石天实业有限公司 | 2% | 1000万人民币 |
8 | 衡一建设集团有限公司 | 2% | 1000万人民币 |
9 | 衡阳市星欣房地产开****有限公司 | 2% | 1000万人民币 |
10 | 衡阳市湘雁房地产开****有限公司 | 2% | 1000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴志华
|
|
2 |
王志刚
|
|
3 |
彭洪亮
|
|
4 |
李云华
|
|
5 |
罗建元
|
|
6 |
谢东北
|
|
7 |
王平生
|
|
8 |
杨洋
|
|
9 |
易向群
|
|
10 |
李文俊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-04 | 法定代表人变更 |
王中彪
|
戴志华
|
2 | 2022-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢东北 [退出]李文俊罗建元 [退出]王诚霖 [退出]张绍军颜良生 [退出]朱东锋
|
朱东锋王子政 [新增]万金华 [新增]张绍军颜思静 [新增]邓和平 [新增]李文俊
|
3 | 2022-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王中彪 [退出]彭洪亮李云华杨洋万金华 [退出]刘熙阳 [退出]刘卫华 [退出]兰鑫 [退出]
|
罗建元 [新增]王平生 [新增]谢东北 [新增]杨洋彭洪亮戴志华 [新增]李云华易向群 [新增]王志刚 [新增]
|
4 | 2021-05-25 | 联络员备案 |
邹慧君 *** 备案手机:***
|
邹小燕 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-02-21 | 法定代表人变更 |
梁新斌
|
王中彪
|
6 | 2020-02-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘卫华彭洪亮杨洋梁新斌 [退出]刘熙阳万金华陶利华 [退出]李云华
|
刘熙阳万金华彭洪亮李云华兰鑫 [新增]王中彪 [新增]杨洋刘卫华
|
7 | 2018-06-19 | 法定代表人变更 |
谢罡
|
梁新斌
|
8 | 2018-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭洪亮万金华刘熙阳李云华谢罡 [退出]刘卫华杨洋莫伟华 [退出]
|
彭洪亮万金华梁新斌 [新增]陶利华 [新增]刘熙阳杨洋刘卫华李云华
|