序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范菊香 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 陈淑芳 | 1% | 10.0万人民币 |
3 | 刘经平 | 1% | 10.0万人民币 |
4 | 刘经科 | 1% | 10.0万人民币 |
5 | 刘贻彬 | 1% | 10.0万人民币 |
6 | 刘经桥 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-16 | 联络员备案 |
范菊香 *** 备案手机:***
|
范菊香 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-24 | 联络员备案 |
范菊香 *** 备案手机:***
|
范菊香 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
范菊香 *** 备案手机:***
|
范菊香 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-02-20 | 联络员备案 |
刘经伦 *** 备案手机:***
|
范菊香 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-01-19 | 法定代表人变更 |
刘经伦
|
范菊香
|
6 | 2016-06-12 | 出资成员备案 |
刘贻彬 出资 150万人民币刘经科 出资 150万人民币刘经桥 出资 150万人民币刘经平 出资 150万人民币刘经伦 出资 400万人民币
|
刘贻彬 出资 150万人民币刘经科 出资 150万人民币刘经桥 出资 150万人民币刘经平 出资 150万人民币刘经伦 出资 200万人民币陈淑芳 出资 200万人民币 [新增]
|