序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁玲 | 99.2% | 49.6万人民币 |
2 | 曾金英 | 0.2% | 0.1万人民币 |
3 | 胡英前 | 0.2% | 0.1万人民币 |
4 | 胡英东 | 0.2% | 0.1万人民币 |
5 | 颜彩莲 | 0.2% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁玲
|
|
2 |
曾金英
|
|
3 |
胡英前
|
|
4 |
胡英东
|
|
5 |
颜彩莲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-24 | 联络员备案 |
袁玲 *** 备案手机:***
|
袁玲 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-08-10 | 法定代表人变更 |
刘声琪
|
袁玲
|
3 | 2020-06-02 | 联络员备案 |
袁玲 *** 备案手机:***
|
袁玲 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-03-31 | 联络员备案 |
袁玲 *** 备案手机:***
|
袁玲 *** 备案手机:***
|