序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘雄才 | 47% | 235万人民币 |
2 | 谷建明 | 46% | 230万人民币 |
3 | 谭美娥 | 1% | 5万人民币 |
4 | 刘仁泽 | 1% | 5万人民币 |
5 | 文美云 | 1% | 5万人民币 |
6 | 武伟德 | 1% | 5万人民币 |
7 | 旷凡昌 | 1% | 5万人民币 |
8 | 武咏香 | 1% | 5万人民币 |
9 | 谷利姣 | 1% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谷建明
|
|
2 |
武伟德
|
|
3 |
文美云
|
|
4 |
刘雄才
|
|
5 |
谷利姣
|
|
6 |
谭美娥
|
|
7 |
刘仁泽
|
|
8 |
旷凡昌
|
|
9 |
武咏香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2022-06-27 | 法定代表人变更 |
刘雄才
|
|
3 | 2022-06-21 | 联络员备案 |
刘雄才 *** 备案手机:***
|
|
4 | 2020-06-29 | 联络员备案 |
刘雄才 *** 备案手机:***
|
|
5 | 2020-06-28 | 联络员备案 |
刘雄才 *** 备案手机:***
|
|